Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2020-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TUB-EX ApS. (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TUB-EX ApS. (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2024-08-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2023-09-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2023-09-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2023-09-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sørupvangvej 46, 9830 Tårs (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Gadekæret 24, 9830 Tårs (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2020-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gadekæret 24, 9830 Tårs (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2020-01-21 tilføjes Direktion: Anders Peter Gårdbo Isaksen (direktør) (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i andre selskaber og efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-21 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-21 tilføjes Legale ejere: Anders Peter Gårdbo Isaksen (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-21 tilføjes Navne: APGL Holding ApS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-21 tilføjes Reelle ejere: Anders Peter Gårdbo Isaksen (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2020-01-21 tilføjes Stiftere: Anders Peter Gårdbo Isaksen (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-21 tilføjes Vedtægter: 2020-01-21 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-28)