Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-09 tilføjes Bestyrelse: Peter Winther (formand) (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-09 fjernes Bestyrelse: Thomas Mølhave Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-05 tilføjes Legale ejere: DAGOBERT ApS, WINTHER ERHVERVSEJENDOMME ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-04 fjernes Legale ejere: WINTHER ERHVERVSEJENDOMME ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-05 tilføjes Reelle ejere: Carsten Gørtz Petersen, Peter Winther (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2020-01-29 sletter virksomheden Ejerskaber: KEYSTONE INVESTMENT MANAGEMENT A/S. (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KEYSTONE INVESTMENT MANAGEMENT A/S. (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-07 tilføjes Legale ejere: WINTHER ERHVERVSEJENDOMME ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-07 fjernes Legale ejere: JU MA NI ApS, TM RE HoldCo ApS (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 25, 2., 1058 København K (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2020-01-16 tilføjes Bestyrelse: Thomas Mølhave Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2020-01-16 tilføjes Direktion: Morten Sennecker Schultz (direktør) (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i selskaber, der driver virksomhed med rådgivning relateret til ejendomsinvestering og -administration, herunder køb, salg og udvikling af ejendomsporteføljer og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-16 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-16 tilføjes Legale ejere: JU MA NI ApS, TM RE HoldCo ApS, SENNECKER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2020-01-16 tilføjes Navne: Keystone Partner Holding I ApS (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-16 tilføjes Reelle ejere: Morten Sennecker Schultz (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2020-01-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-16 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-16 tilføjes Stiftere: TM RE HoldCo ApS, SENNECKER HOLDING ApS, JU MA NI ApS (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-16 tilføjes Vedtægter: 2020-01-16 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-20)