Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2019-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NAVISION CHARTERING A/S. (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NAVISION SHIPPING A/S. (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Navision Shipping DK ApS. (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: NAVISION TRADING ApS, Navision Partners ApS (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Rosenlund Nielsen, Mads Martedal Poulsen, Peter Alexis Georg Jein (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: NAVISION TRADING ApS (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2019-12-21 tilføjes Legale ejere: NAVISION TRADING ApS (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Jesper Rosenlund Nielsen, Mads Martedal Poulsen, Peter Alexis Georg Jein (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2019-12-21 tilføjes Reelle ejere: Jesper Rosenlund Nielsen, Mads Martedal Poulsen, Peter Alexis Georg Jein, Jesper Rosenlund Nielsen, Mads Martedal Poulsen, Peter Alexis Georg Jein (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 6., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-21 tilføjes Bestyrelse: Peter Alexis Georg Jein (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-21 tilføjes Direktion: Jesper Rosenlund Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-21 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-21 tilføjes Navne: Navision Shipping Holding ApS (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-21 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-21 tilføjes Stiftere: NAVISION TRADING ApS (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-21 tilføjes Vedtægter: 2019-12-21 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-16)