Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2019-10-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ruth og Kent Kirk ApS. (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-08-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-08-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-08-24 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvænget 22, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-10-28 tilføjes Direktion: Andreas Bernhard Kirk (direktør) (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at foretage enhver form for investering og al hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-10-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-10-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-10-28 tilføjes Legale ejere: Andreas Bernhard Kirk (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-10-28 tilføjes Navne: Andreas Kirk Holding ApS (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-10-28 tilføjes Reelle ejere: Andreas Bernhard Kirk (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-10-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-10-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-10-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2019-10-28 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2019-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-10-28 tilføjes Vedtægter: 2019-10-28 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-15)