Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højmarksvænget 46, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Højmarksvænget 46, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-01-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Value Engineering ApS. (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2021-03-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Statik ApS. (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2023-01-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højmarksvænget 46, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2021-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 55, 4. 6., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 55, 4. 6., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 55, 4. 6., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 55, 4. 6., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-01-14 tilføjes Direktion: Mads Trosborg Møller (direktør) (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-14 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Legale ejere: Mads Trosborg Møller (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Navne: Mads D. Møller Holding ApS (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Reelle ejere: Mads Trosborg Møller (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Stiftere: Mads Trosborg Møller (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Vedtægter: 2020-01-14 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-14)