Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Hovedbranche | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og anden i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-19 tilføjes Vedtægter: 2021-08-19 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2019-11-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fam. Birk Christensen ApS. (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-07-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-07-07 tilføjes Vedtægter: 2020-07-07 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2020-07-07 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Reberbanen 3, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-11-06 tilføjes Direktion: Charlotte Kirstine Birk Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2019-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-04-30 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-01 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-11-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2019-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-11-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-11-06 tilføjes Legale ejere: Charlotte Kirstine Birk Christensen (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-11-06 tilføjes Navne: Chach ApS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-11-06 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Kirstine Birk Christensen (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-11-06 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-11-06 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-11-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2019-11-06 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2019-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-11-06 tilføjes Vedtægter: 2019-11-06 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2019-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-10)