Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2020-01-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Elgen kan svømme ApS. (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2022-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregårdsvej 180, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-07 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-21 fjernes Legale ejere: Trine Tolstrup Christensen, Tommy Vinge Jensen (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-21 fjernes Navne: Vinge og Christensen ApS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-21 fjernes Reelle ejere: Trine Tolstrup Christensen, Tommy Vinge Jensen (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-21 fjernes Stiftere: Trine Tolstrup Christensen, Tommy Vinge Jensen (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2021-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2021-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-05)
Den 2021-12-04 Statstidende Dekret
Den 2021-09-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-05)
Den 2021-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-05)
Den 2021-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-31 fjernes Direktion: Tommy Vinge Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregårdsvej 180, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2020-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregårdsvej 180, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-01-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2020-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregårdsvej 180, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-01-07 tilføjes Direktion: Tommy Vinge Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2020-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2020-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-07 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2020-01-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2020-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2020-01-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2020-01-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2020-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2020-01-07 tilføjes Legale ejere: Trine Tolstrup Christensen, Tommy Vinge Jensen (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2020-01-07 tilføjes Navne: Vinge og Christensen ApS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2020-01-07 tilføjes Reelle ejere: Trine Tolstrup Christensen, Tommy Vinge Jensen (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2020-01-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2020-01-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2020-01-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2020-01-07 tilføjes Stiftere: Trine Tolstrup Christensen, Tommy Vinge Jensen (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2020-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-01-07 tilføjes Vedtægter: 2020-01-07 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2020-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2020-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-31)