Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 24, st., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 24, st., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2020-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Bellakvarter A/S. (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bellakvarter A/S. (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2021-09-17 tilføjes Bestyrelse: Martin Rauhe Pedersen (formand) (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-17 fjernes Bestyrelse: Rune Holmgaard-Poulsen (formand) (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 fjernes Bestyrelse: Martin Rauhe Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-06-25 tilføjes Direktion: Henrik Gram (direktør) (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-06-25 fjernes Direktion: Jeppe Starup (direktør) (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2020-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 400.003,00 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-12 tilføjes Vedtægter: 2020-11-12 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 24, st., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2020-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 400.002,00 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-05-04 tilføjes Vedtægter: 2020-05-04 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 400.001,00 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-01-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-01-30 tilføjes Vedtægter: 2020-01-30 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-12-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2019-12-17 tilføjes Bestyrelse: Martin Rauhe Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2019-12-17 tilføjes Direktion: Jeppe Starup (direktør) (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2019-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-17 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Legale ejere: 2019.12.17 Holding P/S (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Navne: 2019.12.17 BidCo A/S (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Stiftere: 2019.12.17 Holding P/S (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Vedtægter: 2019-12-17 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-18)