Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krusågade 19, 3. th., 1719 København V (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Willemoesgade 17, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: mark@mqs.dk (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Molecular Quantum Solutions ApS. (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Willemoesgade 17, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 tilføjes Direktion: Mark Nicholas Jones (direktør) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-02 (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-02 tilføjes Legale ejere: Mark Nicholas Jones (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-02 tilføjes Navne: IONIA Holding ApS (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-02 tilføjes Reelle ejere: Mark Nicholas Jones (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-02 tilføjes Stiftere: Mark Nicholas Jones (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-02 tilføjes Vedtægter: 2019-12-02 (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-04)