Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2024-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-03-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkerup Strandvej 67, 3120 Dronningmølle (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-03-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-03-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-14 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-03-27 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-03-27 fjernes Kontaktoplysninger: peter_loecke@hotmail.com (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-03-27 fjernes Legale ejere: Peter Rasmus Løcke Thorsen (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-03-27 fjernes Navne: Munkerup Elteknik ApS (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-03-27 fjernes Reelle ejere: Peter Rasmus Løcke Thorsen (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-03-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-03-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-03-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-03-27 fjernes Stiftere: Peter Rasmus Løcke Thorsen (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-03-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2023-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2023-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-30)
Den 2022-09-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-09-30)
Den 2022-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-30)
Den 2022-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Direktion: Peter Rasmus Løcke Thorsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2019-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkerup Strandvej 67, 3120 Dronningmølle (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2019-11-14 tilføjes Direktion: Peter Rasmus Løcke Thorsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomheden med El-installatørforretning, samt i øvrigt hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2019-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2019-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-14 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2019-11-14 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2019-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2019-11-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2019-11-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2019-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2019-11-14 tilføjes Kontaktoplysninger: peter_loecke@hotmail.com (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2019-11-14 tilføjes Legale ejere: Peter Rasmus Løcke Thorsen (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2019-11-14 tilføjes Navne: Munkerup Elteknik ApS (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2019-11-14 tilføjes Reelle ejere: Peter Rasmus Løcke Thorsen (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2019-11-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2019-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2019-11-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2019-11-14 tilføjes Stiftere: Peter Rasmus Løcke Thorsen (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2019-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-11-14 tilføjes Vedtægter: 2019-11-14 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2019-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2019-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)