Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
xbrl | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-08-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Marian Veber Østergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bækvej 23, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bækvej 23, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bækvej 23, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2019-11-13 tilføjes Direktion: Marian Veber Østergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2019-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-13 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-13 tilføjes Hovedbranche: Reparation af møbler og boligudstyr (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-13 tilføjes Legale ejere: Marian Veber Østergaard (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-13 tilføjes Navne: Veber handel ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-13 tilføjes Reelle ejere: Marian Veber Østergaard (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-13 tilføjes Stiftere: Marian Veber Østergaard (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2019-11-13 tilføjes Vedtægter: 2019-11-13 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)