Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølbakvej 5, 8520 Lystrup (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Skødstrupbakken 63, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-06-08 tilføjes Legale ejere: E & Co Holding ApS (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-06-08 fjernes Legale ejere: ERIK SCHMIDT HOLDING ApS, LV ApS, Vibeke Nørlem Holding ApS (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-06-08 tilføjes Reelle ejere: Erik Schmidt (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-06-07 fjernes Reelle ejere: Erik Schmidt (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skødstrupbakken 63, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Engskovvej 54, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2019-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engskovvej 54, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2019-11-13 tilføjes Direktion: Erik Schmidt (direktør) (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle patenter samt kommerciel udnyttelse heraf samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-13 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 tilføjes Hovedbranche: Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 tilføjes Legale ejere: ERIK SCHMIDT HOLDING ApS, LV ApS, Vibeke Nørlem Holding ApS (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2019-11-13 tilføjes Navne: Nomotus ApS (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 tilføjes Reelle ejere: Erik Schmidt (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2019-11-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 tilføjes Stiftere: Vibeke Nørlem Holding ApS, LV ApS, ERIK SCHMIDT HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 tilføjes Vedtægter: 2019-11-13 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-13)