Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Dekret | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Bibranche | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | Binavne | ||||
Formål | Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-09-08 tilføjes Kontaktoplysninger: sup2@plesner.com (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-09-07 fjernes Kontaktoplysninger: jonnysouza8@gmail.com (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-09-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-09-30 Statstidende Dekret
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Jonny de Souza (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-09-08 tilføjes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-07-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-13 fjernes Bibranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 110, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Cirklen C 11, 2630 Taastrup (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-01-07 tilføjes Kontaktoplysninger: jonnysouza8@gmail.com (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2022-01-06 fjernes Kontaktoplysninger: shazia@bhatti.dk (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Bibranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-11-29 tilføjes Direktion: Jonny de Souza (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2021-11-29 fjernes Direktion: Shazia Nusrat Bhatti (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Legale ejere: Jonny de Souza (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-11-29 fjernes Legale ejere: Shazia Nusrat Bhatti (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Reelle ejere: Jonny de Souza (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-11-29 fjernes Reelle ejere: Shazia Nusrat Bhatti (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-10-08 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-07 fjernes Hovedbranche: Andre rengøringsydelser (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-08 fjernes Bibranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cirklen C 11, 2630 Taastrup (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-10-01 tilføjes Binavne: Global Drink ApS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Direktion: Shazia Nusrat Bhatti (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-10-01 fjernes Direktion: Jonny de Souza (direktør) (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at ydelser indenfor Almindelig rengøring i bygninger og Engroshandel med drikkevarer (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: shazia@bhatti.dk (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-10-01 tilføjes Legale ejere: Shazia Nusrat Bhatti (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-10-01 fjernes Legale ejere: Jonny de Souza (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Reelle ejere: Shazia Nusrat Bhatti (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-10-01 fjernes Reelle ejere: Jonny de Souza (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 110, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 110, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-10-28 tilføjes Direktion: Jonny de Souza (direktør) (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-10-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at ydelser indenfor Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-28 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-28 tilføjes Hovedbranche: Andre rengøringsydelser (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2019-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-28 tilføjes Legale ejere: Jonny de Souza (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-10-28 tilføjes Navne: Souza services ApS (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-28 tilføjes Reelle ejere: Jonny de Souza (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-10-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-28 tilføjes Stiftere: Jonny de Souza (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2019-10-28 tilføjes Vedtægter: 2019-10-28 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)