Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | Vedtægter | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-16 tilføjes Direktion: Mira Ravlic (direktør) (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-16 fjernes Direktion: Jan Benny Sommer (direktør) (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-15 tilføjes Legale ejere: Mira Ravlic (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-15 fjernes Legale ejere: HOUSE OF ASIA A/S (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-15 tilføjes Reelle ejere: Mira Ravlic (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-15 fjernes Reelle ejere: Alexandra Sommer, Max Ravlic-Sommer (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2019-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ladegårdsvej 6, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolevej 9, 2791 Dragør (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevej 9, 2791 Dragør (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-21 tilføjes Vedtægter: 2019-10-21 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-15 tilføjes Vedtægter: 2019-10-15 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-15 tilføjes Direktion: Jan Benny Sommer (direktør) (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, samt rådgivning indenfor byggebranchen og dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-15 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-15 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsinstallationsvirksomhed (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 tilføjes Legale ejere: HOUSE OF ASIA A/S (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2019-10-15 tilføjes Navne: PK Multiservice ApS (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 tilføjes Reelle ejere: Alexandra Sommer, Max Ravlic-Sommer (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2019-10-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 tilføjes Stiftere: HOUSE OF ASIA A/S (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-15)