Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Revisor | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Kapital | Reelle ejere | ||||
Direktion | Tegningsregel | Formål | Revision fravalgt | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-26 tilføjes Bestyrelse: James William Burns (formand) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-26 fjernes Bestyrelse: Min Wang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-24 fjernes Bestyrelse: Paula Alex Soteropoulos (formand) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 215, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-20 tilføjes Hjemmeside: www.ensoma.com (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-20 tilføjes Kontaktoplysninger: sstella@ensoma.com (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-19 fjernes Kontaktoplysninger: stefano.stella@gmail.com (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-01-26 tilføjes Bestyrelse: Paula Alex Soteropoulos (formand) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-01-26 fjernes Bestyrelse: Emile Fuad Nuwaysir (formand) (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-26 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-26 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-21 tilføjes Binavne: Twelve Bio ApS (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 tilføjes Navne: Ensoma ApS (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-20 fjernes Navne: Twelve Bio ApS (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 tilføjes Vedtægter: 2023-02-21 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-08 tilføjes Vedtægter: 2023-02-08 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-07 tilføjes Vedtægter: 2023-02-07 (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-02-06 tilføjes Vedtægter: 2023-02-06 (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-02-08 tilføjes Bestyrelse: Emile Fuad Nuwaysir (formand) (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-02-08 fjernes Bestyrelse: Stefano Stella (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-02-08 tilføjes Legale ejere: ENSOMA, INC. (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-02-08 fjernes Legale ejere: Arix Bioscience Holdings Limited, Asteria Holdings ApS, GM Holdings ApS, BII Holdings A/S (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 118.759,00 (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-02-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-02-06 fjernes Reelle ejere: Stefano Stella, Guillermo Montoya Blanco (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-26 fjernes Direktion: Guillermo Montoya Blanco (direktør) (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-07-27 tilføjes Bestyrelse: Mark David Chin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2021-07-27 fjernes Bestyrelse: John Stephen Cassidy (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-06-30 tilføjes Vedtægter: 2021-06-30 (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 101.089,00 (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2021-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2021-05-06 tilføjes Legale ejere: Arix Bioscience Holdings Limited, Asteria Holdings ApS, GM Holdings ApS, BII Holdings A/S (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2021-05-05 fjernes Legale ejere: Arix Bioscience Holdings Limited, Asteria Holdings ApS, GM Holdings ApS, BII Holdings A/S (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-06 tilføjes Reelle ejere: Stefano Stella, Guillermo Montoya Blanco (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2021-05-05 fjernes Reelle ejere: Stefano Stella, Guillermo Montoya Blanco (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-06 tilføjes Vedtægter: 2021-05-06 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-04-13 tilføjes Bestyrelse: Christian Schetter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-04-12 fjernes Bestyrelse: Christian Schetter (formand) (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-12 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2021-04-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2020-11-19 tilføjes Legale ejere: BII Holdings A/S (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2020-11-19 fjernes Legale ejere: NOVO NORDISK FONDEN (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-18 tilføjes Bestyrelse: Christian Schetter (formand) (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2020-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og kommercialisere medicinske lægemidler samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 72.516,00 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2020-09-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2020-09-18 tilføjes Legale ejere: NOVO NORDISK FONDEN, Arix Bioscience Holdings Limited, Asteria Holdings ApS, GM Holdings ApS (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-09-17 fjernes Legale ejere: Asteria Holdings ApS, GM Holdings ApS (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-18 tilføjes Reelle ejere: Stefano Stella, Guillermo Montoya Blanco (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2020-09-17 fjernes Reelle ejere: Stefano Stella, Guillermo Montoya Blanco (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2020-09-18 tilføjes Vedtægter: 2020-09-18 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2020-08-07 tilføjes Vedtægter: 2020-08-07 (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-05-27 tilføjes Legale ejere: Asteria Holdings ApS, GM Holdings ApS (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-05-27 fjernes Legale ejere: Stefano Stella, Guillermo Montoya Blanco (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-25 tilføjes Binavne: Gebamo ApS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.002,00 (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-05-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-05-22 tilføjes Navne: Twelve Bio ApS (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2020-05-21 fjernes Navne: GEBAMO ApS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-22 tilføjes Vedtægter: 2020-05-22 (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2020-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 14, 4. th., 1302 København K (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 14, 4. th., 1302 København K (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Kontaktoplysninger: stefano.stella@gmail.com (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2019-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-09-23 tilføjes Direktion: Guillermo Montoya Blanco (direktør) (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2019-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forske og udvikle teknologi relateret til CRISPR-cas12a samt relaterede aktiviteter til produktion af produkter baseret på denne teknologi. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-23 (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-23 tilføjes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2019-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2019-09-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-23 tilføjes Legale ejere: Stefano Stella, Guillermo Montoya Blanco (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-09-23 tilføjes Navne: GEBAMO ApS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2019-09-23 tilføjes Reelle ejere: Stefano Stella, Guillermo Montoya Blanco (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-09-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-09-23 tilføjes Stiftere: Stefano Stella, Guillermo Montoya Blanco (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2019-09-23 tilføjes Vedtægter: 2019-09-23 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2019-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-23)