Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2022-10-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BIOCLEAN A/S. (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BioPacking ApS. (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-10-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HELA INVEST ApS. (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2023-09-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bio-Holding ApS. (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-12-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-09-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-09-30 tilføjes Revisor: APEX Statsautoriserede revisorer ApS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Beringvej 19, 8361 Hasselager (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Beringvej 19, 8361 Hasselager (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Beringvej 19, 8361 Hasselager (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bispelundvej 82, 8330 Beder (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-09-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-12-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2021-12-07 fjernes Revisor: TJEK Revision & Rådgivning Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bispelundvej 82, 8330 Beder (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Direktion: Benjamin Larsen (direktør) (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-12 tilføjes Formål: er at erhverve aktier, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-12 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-12 tilføjes Legale ejere: Benjamin Larsen (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-12 tilføjes Navne: Benjam Holding ApS (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-12 tilføjes Reelle ejere: Benjamin Larsen (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2019-09-12 tilføjes Revisor: TJEK Revision & Rådgivning Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2019-09-12 tilføjes Stiftere: Benjamin Larsen (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-12 tilføjes Vedtægter: 2019-09-12 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-18)