Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2019-09-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Helleo ApS. (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2022-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gymnasievej 71, 3. th., 4600 Køge (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-16 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-28 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-28 fjernes Legale ejere: Lennert Hillersdal (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-28 fjernes Navne: DinBoligTegner ApS (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-28 fjernes Reelle ejere: Lennert Hillersdal (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-28 fjernes Stiftere: Makia Group ApS (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-12-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 fjernes Direktion: Lennert Hillersdal (direktør) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gymnasievej 71, 3. th., 4600 Køge (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Galoche Alle 15, 4600 Køge (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-05 tilføjes Navne: DinBoligTegner ApS (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-04-04 fjernes Navne: NEW-WORKR ApS (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-05 tilføjes Vedtægter: 2021-04-05 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-04-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-04-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-03-31 fjernes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-29 tilføjes Legale ejere: Lennert Hillersdal (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-03-29 fjernes Legale ejere: Mikael Sonne Holm (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-28 fjernes Legale ejere: Lennert Hillersdal (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Reelle ejere: Lennert Hillersdal (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-03-29 fjernes Reelle ejere: Mikael Sonne Holm (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-28 fjernes Reelle ejere: Lennert Hillersdal (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2020-03-16 tilføjes Legale ejere: Lennert Hillersdal, Mikael Sonne Holm (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2020-03-16 fjernes Legale ejere: Vikke Holding ApS (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-16 tilføjes Reelle ejere: Lennert Hillersdal, Mikael Sonne Holm (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2020-03-16 fjernes Reelle ejere: Tommi Vikke (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galoche Alle 15, 4600 Køge (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2020-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2020-02-12 tilføjes Direktion: Lennert Hillersdal (direktør) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2020-02-12 fjernes Direktion: Ann Charlotte Niebuhr Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-12 tilføjes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-02-11 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-12 tilføjes Legale ejere: Vikke Holding ApS (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-02-12 fjernes Legale ejere: Makia Group ApS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-12 tilføjes Navne: NEW-WORKR ApS (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-02-11 fjernes Navne: DKL 8 ApS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-12 tilføjes Reelle ejere: Tommi Vikke (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-02-12 fjernes Reelle ejere: Ann Charlotte Niebuhr Nielsen (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-12 tilføjes Vedtægter: 2020-02-12 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2019-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-16 tilføjes Direktion: Ann Charlotte Niebuhr Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2019-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-16 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2019-09-16 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2019-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2019-09-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2019-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2019-09-16 tilføjes Legale ejere: Makia Group ApS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-16 tilføjes Navne: DKL 8 ApS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-16 tilføjes Reelle ejere: Ann Charlotte Niebuhr Nielsen (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2019-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2019-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2019-09-16 tilføjes Stiftere: Makia Group ApS (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2019-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2019-09-16 tilføjes Vedtægter: 2019-09-16 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2019-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-08)