Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2021-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 83, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-12 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-18 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-18 fjernes Legale ejere: Selskabet af 25. juni 2015 ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-18 fjernes Navne: Selskabet af 12/09 2019 ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-18 fjernes Reelle ejere: Morten Porsmose August Hansson (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-18 fjernes Stiftere: Selskabet af 25. juni 2015 ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-05-15)
Den 2021-05-14 Statstidende Dekret
Den 2021-04-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-05-15)
Den 2021-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-05-15)
Den 2021-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2020-12-26 fjernes Direktion: Morten Porsmose August Hansson (direktør) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-11-03 tilføjes Navne: Selskabet af 12/09 2019 ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-11-02 fjernes Navne: Karma Sushi ll ApS (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-03 tilføjes Vedtægter: 2020-11-03 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 83, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Trianglen 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trianglen 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-09-12 tilføjes Direktion: Morten Porsmose August Hansson (direktør) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af sushi-restauranter, engros produktion af sushi-menuer samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-12 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-09-12 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-09-12 tilføjes Legale ejere: Selskabet af 25. juni 2015 ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-09-12 tilføjes Navne: Karma Sushi ll ApS (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-09-12 tilføjes Reelle ejere: Morten Porsmose August Hansson (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-09-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-09-12 tilføjes Stiftere: Selskabet af 25. juni 2015 ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2019-09-12 tilføjes Vedtægter: 2019-09-12 (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-09)