Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-03-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 tilføjes Bestyrelse: Marie Sophie Duckert (næstformand) (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-05 fjernes Bestyrelse: Jørgen Ramskov (formand) (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-05 tilføjes Legale ejere: MILA ApS, PEOPLEGROUP A/S, COPENHAGEN BLUE ApS (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-05 fjernes Legale ejere: Mikael Simson Bertelsen, Mads Johan Brygger Cortzen (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-04 fjernes Legale ejere: MILA ApS, PEOPLEGROUP A/S, COPENHAGEN BLUE ApS (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-05 tilføjes Reelle ejere: Jakob Kvist, Jan Degner (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-05-28 fjernes Bestyrelse: Jan Duckert (næstformand) (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2019-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 41, 1606 København V (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Bestyrelse: Jan Duckert (næstformand) (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2019-09-12 tilføjes Direktion: Jakob Kvist (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve programtilladelse til og drive en digital public service-radiokanal med fokus på kultur i henhold til bekendtgørelse nr. 719 af 09/07/2019 om udbud af digital public service-radiokanal med fokus på kultur. (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-12 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Hovedbranche: Radiovirksomhed (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Legale ejere: MILA ApS, PEOPLEGROUP A/S, COPENHAGEN BLUE ApS, Mikael Simson Bertelsen, Mads Johan Brygger Cortzen (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2019-09-12 tilføjes Navne: PeopleGroup Five A/S (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2019-09-12 tilføjes Stiftere: PEOPLEGROUP A/S (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Vedtægter: 2019-09-12 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-12)