Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Navne | Vedtægter | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-13 tilføjes Revisor: Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-12-13 fjernes Revisor: DAVS statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandlodden 19, 3390 Hundested (offentliggjort 2021-12-04)
Den 2021-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkedalen 28, 2670 Greve (offentliggjort 2021-12-04)
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-01 tilføjes Revisor: DAVS statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2019-12-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2019-09-18 tilføjes Navne: CJH ApS (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-17 fjernes Navne: Claus Hofman ApS (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-18 tilføjes Vedtægter: 2019-09-18 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkedalen 28, 2670 Greve (offentliggjort 2021-12-04)
Den 2019-08-06 tilføjes Direktion: Claus-Jørgen Hofman (direktør) (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-06 tilføjes Legale ejere: Claus-Jørgen Hofman (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-06 tilføjes Navne: Claus Hofman ApS (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-08-06 tilføjes Reelle ejere: Claus-Jørgen Hofman (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2019-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-06 tilføjes Vedtægter: 2019-08-06 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-12)