Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Navne | Revisor | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 221.472,00 (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-30 tilføjes Vedtægter: 2024-08-30 (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2019-08-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Edda Group ApS. (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 sletter virksomheden Ejerskaber: AX VI Edda Group Holding I ApS. (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 sletter virksomheden Ejerskaber: AX VI Edda Group Holding II ApS. (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: AX VI Edda Group Holding II ApS. (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2021-08-16 sletter virksomheden Ejerskaber: AX VI Edda Group Holding II ApS. (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2021-10-08 sletter virksomheden Ejerskaber: AX VI Edda Group Holding II ApS. (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2022-04-29 sletter virksomheden Ejerskaber: AX VI Edda Group Holding II ApS. (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-02-14 sletter virksomheden Ejerskaber: AX VI Edda Group Holding II ApS. (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AX VI Edda Group Holding II ApS. (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-13 tilføjes Navne: AX VI Edda Group Holding III ApS (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-12 fjernes Navne: AX VI Moment Holding III ApS (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-13 tilføjes Vedtægter: 2022-10-13 (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 178.372,00 (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Vedtægter: 2022-08-30 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 172.872,00 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-02-28 tilføjes Vedtægter: 2022-02-28 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2021-11-03 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-03 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 152.236,00 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2021-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2021-11-01 tilføjes Vedtægter: 2021-11-01 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 146.960,00 (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-06-10 tilføjes Legale ejere: Axcel VI K/S 2, Axcel VI K/S (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-09 fjernes Legale ejere: Axcel VI K/S 2, Axcel VI K/S (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-10 tilføjes Vedtægter: 2021-06-10 (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 15, 5., 1606 København V (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-02-01 tilføjes Navne: AX VI Moment Holding III ApS (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2021-02-01 tilføjes Vedtægter: 2021-02-01 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-01-31 fjernes Navne: AX VI INV1 Holding III ApS (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-18 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2020-11-17 tilføjes Legale ejere: Axcel VI K/S 2, Axcel VI K/S (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2020-11-17 fjernes Legale ejere: Axcel V K/S (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Navne: AX VI INV1 Holding III ApS (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-11-16 fjernes Navne: AX V INV7 Holding III ApS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Vedtægter: 2020-11-17 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2019-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2019-08-15 tilføjes Bestyrelse: Christian Gymos Schmidt-Jacobsen (formand) (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-15 tilføjes Direktion: Jesper Frydensberg Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-15 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2019-08-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2019-08-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-15 tilføjes Legale ejere: Axcel V K/S (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2019-08-15 tilføjes Navne: AX V INV7 Holding III ApS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2019-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2019-08-15 tilføjes Stiftere: Jesper Frydensberg Rasmussen (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-15 tilføjes Vedtægter: 2019-08-15 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2019-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-21)