Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Bestyrelse | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Bibranche | Reelle ejere | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Kapital | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab, Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-06-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-06-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-06-21 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab, Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-27 tilføjes Bestyrelse: Kristian Goth Vinther (formand) (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-26 fjernes Bestyrelse: Kristian Goth Vinther (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 tilføjes Direktion: Christian Augustinus Glæemose (direktør) (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-26 fjernes Direktion: Christian Augustinus Glæemose (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen. (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 tilføjes Vedtægter: 2022-05-27 (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 16, st. th., 1061 København K (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 16, 1051 København K (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 16, 1051 København K (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 7, 2., 1265 København K (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 tilføjes Bestyrelse: Kristian Goth Vinther (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-04-06 tilføjes Direktion: Christian Augustinus Glæemose (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-04-06 fjernes Direktion: Henrik Lið (direktør) (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i, udlejning og drift af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab, Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-04-06 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-04-06 tilføjes Vedtægter: 2022-04-06 (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-04-06 fjernes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2021-11-25 fjernes Reelle ejere: Torben Vorndran von Cøln Lind (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Vedtægter: 2021-07-07 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2020-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 7, 2., 1265 København K (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2020-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 62, 2., 1264 København K (offentliggjort 2020-01-26)
Den 2019-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-09-30 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 tilføjes Vedtægter: 2019-09-26 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Reelle ejere: Torben Vorndran von Cøln Lind (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2019-09-16 fjernes Reelle ejere: Henrik Lið (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 62, 2., 1264 København K (offentliggjort 2020-01-26)
Den 2019-08-19 tilføjes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2019-08-19 tilføjes Direktion: Henrik Lið (direktør) (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2019-08-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at købe, sælge og udleje fast ejendom, foretage administration af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2019-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-19 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-08-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-08-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Legale ejere: Holdingselskabet Godthåbsvej 229 ApS (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Godthåbsvej 229 ApS (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Reelle ejere: Henrik Lið (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2019-08-19 tilføjes Stiftere: Holdingselskabet Godthåbsvej 229 ApS (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2019-08-19 tilføjes Vedtægter: 2019-08-19 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)