Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: fabrikata ApS. (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Idrætsvænget 7, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-07 tilføjes Direktion: Kenn Vendelbo Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-07 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-07 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-07 tilføjes Legale ejere: Kenn Vendelbo Hansen (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-07 tilføjes Navne: FAB - Holding ApS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-07 tilføjes Reelle ejere: Kenn Vendelbo Hansen (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-07 tilføjes Stiftere: Kenn Vendelbo Hansen (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-07 tilføjes Vedtægter: 2019-08-07 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-08)