Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-12 tilføjes Direktion: Jesper Hørsholt (direktør) (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-11 fjernes Direktion: Peter Thorlund Haahr (direktør) (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-12 tilføjes Vedtægter: 2023-01-12 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-12 fjernes Bestyrelse: John Helmsøe-Zinck (formand) (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2019-07-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CEGO Holding ApS. (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2022-02-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Bestyrelse: John Helmsøe-Zinck (formand) (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2019-07-30 tilføjes Direktion: Peter Thorlund Haahr (direktør) (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2019-07-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering enten direkte eller gennem helt eller delvist ejede datterselskaber. Formålet omfatter endvidere besiddelse af kapitalandele i andre selskaber samt andre aktiviteter, som er i naturlig tilknytning til de ovennævnte formål. Formålet er endvidere at levere management ydelser. (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-30 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Legale ejere: Via Equity Fond III K/S (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Navne: VIA CEGO Holding ApS (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Stiftere: Via Equity Fond III K/S (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af alle bestyrelsesmedlemmer i forening eller af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2019-07-30 tilføjes Vedtægter: 2019-07-30 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2019-07-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-30)