Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Vedtægter | Formål | Tegningsregel | Navne | ||||
Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2020-05-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Canify Clinics ApS. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2023-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SEBT Group ApS. (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-07-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-07-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-07-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselvangen 12, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Vestergårdsvej 21, 3500 Værløse (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Kontaktoplysninger: lasse.jensen@canify.com (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-05 fjernes Kontaktoplysninger: anders.hummer@canify.com (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-01 tilføjes Bestyrelse: Sascha Mielcarek (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-01 fjernes Bestyrelse: David Kim Tjung Surjo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-03-01 tilføjes Bestyrelse: Lasse Kikkenborg Hein-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-01 fjernes Bestyrelse: Anders Hummer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-01 tilføjes Direktion: Lasse Kikkenborg Hein-Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-01 fjernes Direktion: Anders Hummer (direktør) (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Vestergårdsvej 21, 3500 Værløse (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2022-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Lysholt Allé 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-05-19 tilføjes Bestyrelse: David Kim Tjung Surjo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2022-05-19 fjernes Bestyrelse: Denis Avdeichik (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-19 tilføjes Legale ejere: Canify AG (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-05-19 fjernes Legale ejere: Canify Holding B.V. (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-19 tilføjes Reelle ejere: Anton Nakhodkin (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-19 fjernes Reelle ejere: Yuriy Vladimirovich Nakhodkin (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 23.439.480,00 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-17 tilføjes Vedtægter: 2022-05-17 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-20 tilføjes Reelle ejere: Yuriy Vladimirovich Nakhodkin (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-04-20 fjernes Reelle ejere: Sergey Victorovich Berdnikov (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-19 fjernes Reelle ejere: Yuriy Vladimirovich Nakhodkin (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-07 tilføjes Bestyrelse: Hatawa Natasja Benne (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2020-10-07 fjernes Bestyrelse: Hatawa Natasja Benne (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysholt Allé 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2020-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyrskuevej 9, 7323 Give (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-29 tilføjes Kontaktoplysninger: anders.hummer@canify.com (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-09-28 fjernes Kontaktoplysninger: viktoria.petersen@canify.com (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-23 tilføjes Bestyrelse: Anders Hummer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2020-09-23 fjernes Bestyrelse: Viktoria Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-09-23 tilføjes Direktion: Anders Hummer (direktør) (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2020-09-23 fjernes Direktion: Viktoria Petersen (direktør) (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere, forarbejde, handle med, importere og eksportere cannabisplanter til lægemiddelbrug og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening. (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Bestyrelse: Viktoria Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 6.015.200,00 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-05-20 tilføjes Navne: Canify A/S (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-05-19 fjernes Navne: Canify ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Vedtægter: 2020-05-20 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-05-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrskuevej 9, 7323 Give (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyrskuevej 9, 7323 Give (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: viktoria.petersen@canify.com (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-04-03 tilføjes Navne: Canify ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-04-02 fjernes Navne: Medecan ApS (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-03 tilføjes Vedtægter: 2020-04-03 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrskuevej 9, 7323 Give (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gemsevej 15, 7800 Skive (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-02-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2020-02-05 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-11-14 tilføjes Legale ejere: Canify Holding B.V. (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2019-11-14 fjernes Legale ejere: BSV Holding B.V. (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-14 tilføjes Reelle ejere: Yuriy Vladimirovich Nakhodkin (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2019-09-26 tilføjes Navne: Medecan ApS (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-09-25 fjernes Navne: Sungrow Denmark ApS (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 tilføjes Vedtægter: 2019-09-26 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gemsevej 15, 7800 Skive (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-07-15 tilføjes Direktion: Viktoria Petersen (direktør) (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2019-07-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere, forarbejde, handle med, importere og eksportere cannabisplanter til lægemiddelbrug og rekreativt brug og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-15 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-15 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-07-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-07-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-15 tilføjes Legale ejere: BSV Holding B.V. (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-07-15 tilføjes Navne: Sungrow Denmark ApS (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-15 tilføjes Reelle ejere: Sergey Victorovich Berdnikov (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2019-07-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2019-07-15 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-07-15 tilføjes Stiftere: BSV Holding BV (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-07-15 tilføjes Vedtægter: 2019-07-15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-18)