Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 26, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2019-08-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Brynet Option Komplementar ApS. (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-09-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Risskov Brynet V K/S. (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Risskov Brynet VI K/S. (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 tilføjes Vedtægter: 2022-06-15 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2020-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 29, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-31 tilføjes Kontaktoplysninger: taurus@taurus.dk (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-29 tilføjes Vedtægter: 2019-08-29 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2019-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 29, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-07-09 tilføjes Direktion: Juha Matti Salokoski (direktør) (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at erhverve og eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-09 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-07-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-07-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Legale ejere: CMNRE II Investments S.à r.l. (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Navne: Brynet Option Holding ApS (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Stiftere: CMNRE II Investments S.à r.l. (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Vedtægter: 2019-07-09 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-09)