Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2019-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Viking M & S ApS. (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2024-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 1, 2600 Glostrup (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-04 fjernes Legale ejere: Hussein Ali Katish, Zahraa Hassan, Fatemah Mohamad Hussein Sadek, Amel Wadeea Faisal Al-Madhhachi, Radwan Moussa Salame (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-04 fjernes Navne: 4xH Holding ApS (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-04 fjernes Reelle ejere: Zahraa Hassan, Fatemah Mohamad Hussein Sadek, Amel Wadeea Faisal Al-Madhhachi, Hussein Ali Katish, Radwan Moussa Salame (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-04 fjernes Stiftere: Hussein Ali Katish (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-16)
Den 2023-09-15 Statstidende Dekret
Den 2023-06-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-09-16)
Den 2023-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-16)
Den 2023-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-04-18 fjernes Direktion: Hussein Ali Katish (direktør) (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 1, 2600 Glostrup (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2022-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2021-07-29 tilføjes Legale ejere: Radwan Moussa Salame (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2021-07-28 tilføjes Legale ejere: Zahraa Hassan, Fatemah Mohamad Hussein Sadek, Amel Wadeea Faisal Al-Madhhachi (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2021-07-29 tilføjes Reelle ejere: Hussein Ali Katish, Radwan Moussa Salame (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2021-07-28 tilføjes Reelle ejere: Zahraa Hassan, Fatemah Mohamad Hussein Sadek, Amel Wadeea Faisal Al-Madhhachi (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2021-07-28 fjernes Reelle ejere: Hussein Ali Katish (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2021-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-07-01 tilføjes Direktion: Hussein Ali Katish (direktør) (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2019-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: Hussein Ali Katish (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Navne: 4xH Holding ApS (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Hussein Ali Katish (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Stiftere: Hussein Ali Katish (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-06)