Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-30 tilføjes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-17 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (formand) (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-17 fjernes Bestyrelse: Helge Krogsbøl (formand) (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-16 fjernes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-17 tilføjes Vedtægter: 2021-12-17 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@heimstaden.dk (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-08 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2020-06-08 fjernes Bestyrelse: Kristian Bo Lorentzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-01-21 tilføjes Bestyrelse: Michael Byrgesen Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-21 fjernes Bestyrelse: Leif Boje Espesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-21 tilføjes Direktion: Michael Byrgesen Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-21 fjernes Direktion: Leif Boje Espesen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3., 1165 København K (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-05-31 tilføjes Bestyrelse: Leif Boje Espesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-05-31 tilføjes Direktion: Leif Boje Espesen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udvikle og sælge eller udleje parkeringsfaciliteter. (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2019-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-31 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-05-31 tilføjes Hovedbranche: Parkering og vejhjælp mv. (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-05-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-05-31 tilføjes Legale ejere: Heimstaden Scherfigs Have P/S (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-05-31 tilføjes Navne: Heimstaden Scherfigs Have Parkering ApS (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-05-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-05-31 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-05-31 tilføjes Stiftere: Heimstaden Scherfigs Have P/S (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2019-05-31 tilføjes Vedtægter: 2019-05-31 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2019-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-24)