Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Tegningsregel | Direktion | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2019-06-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SAND JENSEN AUTOMOBILER A/S. (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-29 tilføjes Direktion: Per Andry Sand-Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-29 tilføjes Vedtægter: 2019-08-29 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-06-27 tilføjes Legale ejere: Lasse Sand-Jensen, René Østergaard Sand-Jensen (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2019-06-07 tilføjes Legale ejere: Per Andry Sand-Jensen (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-06-27 tilføjes Reelle ejere: Lasse Sand-Jensen, René Østergaard Sand-Jensen (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2019-06-07 tilføjes Reelle ejere: Per Andry Sand-Jensen (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-26 tilføjes Vedtægter: 2019-06-26 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-06-07 tilføjes Vedtægter: 2019-06-07 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 7, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-07 tilføjes Direktion: Lasse Sand-Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-07 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-07 tilføjes Navne: S.J. af 07. juni 2019 ApS (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-07 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-24)