Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 20, st. th., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-11 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Hjemmeside: www.holgerskro.dk (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Kontaktoplysninger: info@holgerskro.dk (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Legale ejere: Dining Group ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Navne: Holgers Kro ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Reelle ejere: Jacob Lambertus Niebuhr, Jesper Dahl Niebuhr (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Stiftere: Flemming Thougård Jespersen (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2022-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2022-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 fjernes Direktion: Jacob Lambertus Niebuhr (direktør) (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-22 Statstidende Dekret
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 20, st. th., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Risumvej 26, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-08 tilføjes Hjemmeside: www.holgerskro.dk (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-08-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@holgerskro.dk (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-26 tilføjes Vedtægter: 2019-06-26 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-06-11 tilføjes Vedtægter: 2019-06-11 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risumvej 26, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risumvej 42, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Risumvej 42, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-11 tilføjes Direktion: Jacob Lambertus Niebuhr (direktør) (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2019-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af restaurant samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-11 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-06-11 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-06-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-06-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-06-11 tilføjes Legale ejere: Jesper Dahl Niebuhr, Dining Group ApS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2019-06-11 fjernes Legale ejere: Jesper Dahl Niebuhr (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2019-06-11 tilføjes Navne: Holgers Kro ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-06-11 tilføjes Reelle ejere: Jacob Lambertus Niebuhr, Jesper Dahl Niebuhr (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-06-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-06-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-06-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-06-11 tilføjes Stiftere: Flemming Thougård Jespersen (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2019-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-23)