Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 tilføjes Vedtægter: 2024-05-08 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2019-04-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET RYESGADE KOMMANDITAKTIESELSKAB. (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-23 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danalien 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-04-29 tilføjes Direktion: Lars Lorentz Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte via hel eller delvis ejede selskaber at investere i, udvikle, udleje og administrere udlejningsejendomme. Selskabet kan belåne ejendommene. (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-04-29 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 2.175.000,00 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-04-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-04-29 tilføjes Legale ejere: Bøgeskovinvest II ApS, Hanne Jepsen, Steffen Steen Nielsen, Thorkild Kokholm, Henrik Nordby Christensen, Lars Juelskjær, Anders Girke Jørgensen (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-04-29 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Ryesgade Investorselskab III ApS (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-04-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-04-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2019-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-04-29 tilføjes Vedtægter: 2019-04-29 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2019-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-03)