Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugaardsvej 5, st., 8680 Ry (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellemosen 3, 8680 Ry (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-16 tilføjes Bestyrelse: Michael Lyder Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-08-04 tilføjes Bestyrelse: Lars Bundgaard Larsen (formand) (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-04 tilføjes Direktion: Helle Bergstrøm (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-04 fjernes Direktion: Thue Birk Svenningsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde CSR rådgivning, rådgivning om driftsledelse og strategi, afholde kurser relateret til CSR og klimakurser.dk, samt at levere andre hermed forbundne produkt- og serviceydelser efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-04 tilføjes Vedtægter: 2023-08-04 (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-02-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellemosen 3, 8680 Ry (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2021-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Spinderigade 24, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spinderigade 24, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenagervænget 39, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-04-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenagervænget 39, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2019-04-15 tilføjes Direktion: Thue Birk Svenningsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2019-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivningsvirksomhed og anden rådgivning om driftsledelse samt levere beslægtede produkt- og serviceydelser. (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2019-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-15 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-15 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-15 tilføjes Legale ejere: TBS Holding Company ApS (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-15 tilføjes Navne: Sustainable Business Solutions ApS (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-15 tilføjes Reelle ejere: Thue Birk Svenningsen (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2019-04-15 tilføjes Stiftere: TBS Holding Company ApS (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2019-04-15 tilføjes Vedtægter: 2019-04-15 (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2019-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-16)