Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Vedtægter | ||||
xbrl | Kapital | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbærmarken 27, 8641 Sorring (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Binavne: Go2Green Aps, Energy Brokers ApS, Greenbrokers ApS, G2GE ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Direktion: Mogens Pilgaard Sørensen (direktør) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-11 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Hjemmeside: go2greenenergy.com & go2greenenergy.dk (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Kontaktoplysninger: mogens@go2greenenergy.dk (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Legale ejere: Mogens Pilgaard Sørensen (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Navne: GO2GREEN-ENERGY ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Reelle ejere: Mogens Pilgaard Sørensen (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Stiftere: Camilla Benedicte Kloss Fenneberg (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-11-13 tilføjes Vedtægter: 2023-11-13 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-11-12 fjernes Binavne: Energimægler ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-01-09 tilføjes Binavne: G2GE ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-01-08 fjernes Binavne: Energimægler og Virksomhedsrådgiver ApS (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-01 tilføjes Navne: GO2GREEN-ENERGY ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-01-01 tilføjes Vedtægter: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-01-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 fjernes Navne: Go2Green Energy ApS (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-06-26 tilføjes Binavne: Energimægler og Virksomhedsrådgiver ApS, Energimægler ApS (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-06-20 fjernes Binavne: GreenSavers ApS, GreenSaver ApS (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-26 tilføjes Vedtægter: 2022-06-26 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-06-21 tilføjes Vedtægter: 2022-06-21 (offentliggjort 2022-06-26)
Den 2022-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbærmarken 27, 8641 Sorring (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2022-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-22 tilføjes Direktion: Mogens Pilgaard Sørensen (direktør) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2022-06-22 fjernes Direktion: Camilla Benedicte Kloss Fenneberg (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-22 tilføjes Kontaktoplysninger: mogens@go2greenenergy.dk (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2022-06-21 fjernes Kontaktoplysninger: info@go2greenenergy.dk (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-22 tilføjes Legale ejere: Mogens Pilgaard Sørensen (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2022-06-22 fjernes Legale ejere: Camilla Kloss Fenneberg Invest Holding ApS, Sustainable Investments ApS (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-22 tilføjes Reelle ejere: Mogens Pilgaard Sørensen (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2022-06-22 fjernes Reelle ejere: Camilla Benedicte Kloss Fenneberg, Anders Michael Olsen (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-25 tilføjes Legale ejere: Sustainable Investments ApS (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2021-03-24 fjernes Legale ejere: Sustainable Investments ApS (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-03-25 tilføjes Reelle ejere: Camilla Benedicte Kloss Fenneberg, Anders Michael Olsen (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2021-03-24 fjernes Reelle ejere: Camilla Benedicte Kloss Fenneberg (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-18 tilføjes Binavne: GreenSavers ApS, GreenSaver ApS, Greenbrokers ApS (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2020-05-17 fjernes Binavne: Green Energy Vision ApS, Green Energy ApS, GoGreen Energy ApS (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 tilføjes Vedtægter: 2020-05-18 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2020-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2020-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-01-07 tilføjes Binavne: Green Energy Vision ApS, Green Energy ApS, GoGreen Energy ApS, Go2Green Aps, Energy Brokers ApS (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-01-06 fjernes Binavne: Green Energy Vision IVS, Green Energy IVS, GoGreen Energy IVS, Go2Green IVS, Energy Brokers IVS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2020-01-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2020-01-07 tilføjes Navne: Go2Green Energy ApS (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2020-01-06 fjernes Navne: Go2Green Energy IVS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-07 tilføjes Vedtægter: 2020-01-07 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2020-01-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-12-20 tilføjes Legale ejere: Sustainable Investments ApS (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2019-12-19 tilføjes Legale ejere: Camilla Kloss Fenneberg Invest Holding ApS (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2019-12-19 fjernes Legale ejere: Camilla Benedicte Kloss Fenneberg (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2019-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 tilføjes Kontaktoplysninger: info@go2greenenergy.dk (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2019-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Søgårdsvej 15, 2820 Gentofte (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 tilføjes Hjemmeside: go2greenenergy.com & go2greenenergy.dk (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2019-05-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2019-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgårdsvej 15, 2820 Gentofte (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-04-11 tilføjes Binavne: Green Energy Vision IVS, Green Energy IVS, GoGreen Energy IVS, Go2Green IVS, Energy Brokers IVS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-04-11 tilføjes Direktion: Camilla Benedicte Kloss Fenneberg (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2019-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor energisektoren, og anden virksomhed beslægtet hermed (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2019-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2019-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-11 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2019-04-11 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2019-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-04-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2019-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2019-04-11 tilføjes Legale ejere: Camilla Benedicte Kloss Fenneberg (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-04-11 tilføjes Navne: Go2Green Energy IVS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-04-11 tilføjes Reelle ejere: Camilla Benedicte Kloss Fenneberg (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2019-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2019-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2019-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2019-04-11 tilføjes Stiftere: Camilla Benedicte Kloss Fenneberg (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2019-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2019-04-11 tilføjes Vedtægter: 2019-04-11 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-18)