Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-06 tilføjes Navne: Lasse Drabæk Holding ApS (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-05 fjernes Navne: Lasse Drabæk Holding IVS (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-06 tilføjes Vedtægter: 2021-04-06 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-12-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-31 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-07-31 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-07-31 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-07-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-07-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-07-30 fjernes Regnskabs år: --07-30 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-07-30 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2019-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løjpen 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Direktion: Lasse Drabæk Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Formål: Virksomheden formål er at eje et driftselvskab. (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-07-30 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-05 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 35.000,00 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2019-04-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Kontaktoplysninger: ld@dahl-drabaek.dk (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Navne: Lasse Drabæk Holding IVS (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2019-04-05 tilføjes Reelle ejere: Lasse Drabæk Nielsen (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Regnskabs år: --07-30 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2019-04-05 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2019-04-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Stiftere: Lasse Drabæk Nielsen (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Vedtægter: 2019-04-05 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2019-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2019-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-05)