Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Legale ejere | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Binavne | Navne | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Direktion | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 238.206,00 (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-13 tilføjes Legale ejere: Brickster Holding ApS (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-12 fjernes Legale ejere: Brickster Holding ApS (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-13 tilføjes Vedtægter: 2024-08-13 (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-03-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Estaldo Come Stay ApS. (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-21 tilføjes Bestyrelse: Lars Riisberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-06-21 fjernes Bestyrelse: Grimur Thor Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-03-05 tilføjes Bestyrelse: Ann Rosenskjold (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-12-11 tilføjes Vedtægter: 2023-12-11 (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-08-02 tilføjes Vedtægter: 2023-08-02 (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-06-05 tilføjes Bestyrelse: Morten Kenneth Elk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2023-06-05 fjernes Bestyrelse: Kasper Bank Thomsen (formand) (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-04 fjernes Bestyrelse: Jan Dal Lehrmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-11-16 tilføjes Bestyrelse: Jacob Ajsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 203.869,00 (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2022-11-16 tilføjes Legale ejere: TLGL INVEST A/S (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-16 fjernes Legale ejere: VENG INVEST SKANDERBORG ApS (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-16 tilføjes Reelle ejere: Jakob Neua Nørgaard (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2022-11-15 fjernes Reelle ejere: Jakob Neua Nørgaard (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-16 tilføjes Vedtægter: 2022-11-16 (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2022-04-25 fjernes Bestyrelse: Nicolaj Højer Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-26 tilføjes Bestyrelse: Jan Dal Lehrmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 167.564,00 (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2021-11-26 tilføjes Legale ejere: LoveMondays ApS (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-11-26 tilføjes Vedtægter: 2021-11-26 (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2021-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 47, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-04-11 tilføjes Legale ejere: Aquila Eye ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-11 fjernes Legale ejere: A. THOMSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 142.627,00 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-01-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-01-13 tilføjes Vedtægter: 2021-01-13 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2020-10-05 tilføjes Vedtægter: 2020-10-05 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 47, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 47, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-10-03 tilføjes Binavne: Brickster ApS, Arbolig.dk ApS (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-03 tilføjes Navne: Estaldo ApS (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-02 fjernes Navne: Brickster ApS (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-03 tilføjes Vedtægter: 2019-10-03 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 47, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederik Jensensvej 29, 9310 Vodskov (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-02 tilføjes Bestyrelse: Per Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2019-09-02 fjernes Bestyrelse: Jakob Neua Nørgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve ejendomsmæglervirksomhed og hermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets administrerende direktør og bestyrelsesformanden i forening, af selskabets administrerende direktør og to bestyrelsesmedlemmer i forening, af to bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-20 tilføjes Bestyrelse: Jakob Neua Nørgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-08-20 tilføjes Direktion: Jakob Neua Nørgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-19 fjernes Direktion: Jakob Neua Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-08-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-08-20 tilføjes Legale ejere: A. THOMSEN HOLDING ApS, VENG INVEST SKANDERBORG ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-08-20 tilføjes Navne: Brickster ApS (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-08-19 fjernes Navne: Brickster IVS (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-20 tilføjes Reelle ejere: Jakob Neua Nørgaard (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2019-08-19 fjernes Reelle ejere: Jakob Neua Nørgaard (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-20 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-20 tilføjes Vedtægter: 2019-08-20 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederik Jensensvej 29, 9310 Vodskov (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Direktion: Jakob Neua Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er udøve ejendomsmæglervirksomhed og hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-01 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-01 tilføjes Legale ejere: Brickster Holding ApS (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2019-04-01 tilføjes Navne: Brickster IVS (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Reelle ejere: Jakob Neua Nørgaard (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Stiftere: Brickster Holding ApS (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Vedtægter: 2019-04-01 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-04)