Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2019-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 1balance IVS. (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2021-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollænderdybet 20, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-03-31 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-31 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-09-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-09-27 fjernes Legale ejere: Kasper Kirkegaard Jensen (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-09-27 fjernes Navne: Kasper Kirkegaard Jensen IVS (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-09-27 fjernes Reelle ejere: Kasper Kirkegaard Jensen (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-09-27 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-09-27 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-09-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-09-27 fjernes Stiftere: Kasper Kirkegaard Jensen (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-09-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-09-04 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 Statstidende Dekret
Den 2021-03-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-13 fjernes Direktion: Kasper Kirkegaard Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollænderdybet 20, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Harsdorffsvej 10, st. tv., 1874 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2019-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harsdorffsvej 10, st. tv., 1874 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2019-03-31 tilføjes Direktion: Kasper Kirkegaard Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-03-31 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-31 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Legale ejere: Kasper Kirkegaard Jensen (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Navne: Kasper Kirkegaard Jensen IVS (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Reelle ejere: Kasper Kirkegaard Jensen (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Stiftere: Kasper Kirkegaard Jensen (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Vedtægter: 2019-03-31 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-13)