Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Marianne Kjær Stolt(virk.: 31) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 3,23 % |
Lili Zhang Maabari(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Stephen Christian Dyreborg Nielsen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 2,86 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Marianne Kjær Stolt | 01.01.2007 | Stægers Alle 14, 2000 Frederiksberg |
Lili Zhang Maabari | 15.04.2019 | Randersgade 40, 2100 København Ø |
Stephen Christian Dyreborg Nielsen |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Copenhagen Fine Food ApS | 39859130 | NORMAL | Detailhandel med dagligvarer via internet (479111) |
Eksport Services ApS | 42745642 | NORMAL | Ikke-specialiseret engroshandel (469000) |
Marianne Kjær Stolt | 12423489 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 19.04.2022 og angivet som gældende fra 24.08.2020 (603 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Anic - Entreprise v/Niels Nørregaard | 26055695 |
Anicca | 37804649 |
Anicca | 41095504 |
a nice hair | 34310041 |
AN Iceland Trading IVS | 40392211 |
ANICO HOLDING ApS | 29794618 |
Anicon ApS | 33583516 |
Anicura Aarhus Dyrehospital A/S | 27237096 |
Anicura AB | 37013463 |
ANICURA ApS | 34897778 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Marianne Kjær Stolt(virk.: 31) Legale ejere, Reelle ejere | 18 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 |
Lili Zhang Maabari(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Stephen Christian Dyreborg Nielsen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 54 % | 0 % | 0 % | 3 % | 31 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Marianne Kjær Stolt(virk.: 31) Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 26 | 1 | 11 |
Lili Zhang Maabari(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 2 | 4 |
Stephen Christian Dyreborg Nielsen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sum | 6 | 27 | 3 | 17 |
Pct. | 11 % | 51 % | 6 % | 32 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |