Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 tilføjes Direktion: Esben Kolind Laustrup (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-30 fjernes Direktion: Claus Hjort Bjerre (direktør) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erritsø Bygade 102, 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Erritsø Bygade 102, 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erritsø Bygade 102, 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-22 tilføjes Direktion: Claus Hjort Bjerre (direktør) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2019-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber. (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-22 (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-22 tilføjes Legale ejere: FORENINGEN BANKDATA (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-22 tilføjes Navne: Bankdata Danmark ApS (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-22 tilføjes Reelle ejere: Lars Møller Kristensen, Anders Christian Dam, Per Urban Munck, John Bull Fisker, Karen Frøsig (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-03-22 fjernes Reelle ejere: Lars Møller Kristensen, Anders Christian Dam, Per Urban Munck, John Bull Fisker, Karen Frøsig (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-22 tilføjes Stiftere: FORENINGEN BANKDATA (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-22 tilføjes Vedtægter: 2019-03-22 (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-26)