Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Titangade 3, 2. mf., 2200 København N (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-10-28 fjernes Binavne: Sustainability: Sustaining ABILITY IVS, SustainABILITY ReNewed IVS, Setting Energy in Motion IVS, Renewable. Empowering. Sustainable IVS, Putting Energy in Motion IVS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-03-31 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-21 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-10-28 fjernes Hjemmeside: ATLA.space (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-10-28 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-10-28 fjernes Kontaktoplysninger: info@atla.space (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-10-28 fjernes Legale ejere: El Lakany Holding IVS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-10-28 fjernes Navne: ATLA IVS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-10-28 fjernes Reelle ejere: Mohamad Ali Khalil El Lakany (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-10-28 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-10-28 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-10-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-10-28 fjernes Stiftere: Kezer Holdings IVS, El Lakany Holding IVS, Barsotti Incorporated IVS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-10-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-10-06 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 Statstidende Dekret
Den 2021-03-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-13 fjernes Direktion: Mohamad Ali Khalil El Lakany (direktør) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-01-06 fjernes Direktion: Claudio Sanna (direktør) (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2020-01-06 fjernes Legale ejere: Kezer Holdings IVS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2020-01-06 fjernes Reelle ejere: Claudio Sanna (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-20 fjernes Direktion: Davide Barsotti (direktør) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 fjernes Legale ejere: Barsotti Incorporated IVS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 fjernes Reelle ejere: Davide Barsotti (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Titangade 3, 2. mf., 2200 København N (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-03-21 tilføjes Binavne: Sustainability: Sustaining ABILITY IVS, SustainABILITY ReNewed IVS, Setting Energy in Motion IVS, Renewable. Empowering. Sustainable IVS, Putting Energy in Motion IVS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-03-21 tilføjes Direktion: Davide Barsotti (direktør) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-03-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at skabe et nyt paradigme for fællesskab, baseret på regenerative principper. og social inklusion, med Innovative, engagerede, selvforsynende, grønne, cirkulære og inklusive fællesskaber for øje. (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-03-31 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-21 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-03-21 tilføjes Hjemmeside: ATLA.space (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-03-21 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 3,00 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-03-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-03-21 tilføjes Kontaktoplysninger: info@atla.space (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-03-21 tilføjes Legale ejere: Barsotti Incorporated IVS, Kezer Holdings IVS, El Lakany Holding IVS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-03-21 tilføjes Navne: ATLA IVS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-03-21 tilføjes Reelle ejere: Davide Barsotti, Claudio Sanna, Mohamad Ali Khalil El Lakany (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-03-21 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-03-21 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-03-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-03-21 tilføjes Stiftere: Kezer Holdings IVS, El Lakany Holding IVS, Barsotti Incorporated IVS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-03-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-03-21 tilføjes Vedtægter: 2019-03-21 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-13)