Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
xbrl | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2024-06-04 tilføjes Legale ejere: Nikolaj Nørbæk Holding ApS, CA Løvenfald Holding ApS, PLØ HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-03 fjernes Legale ejere: Nikolaj Nørbæk Holding ApS, CA Løvenfald Holding ApS, PLØ HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-04 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Nørbæk Jensen (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-03 fjernes Reelle ejere: Nikolaj Nørbæk Jensen (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-04 tilføjes Vedtægter: 2024-06-04 (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 62.500,00 (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2023-09-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-09-26 tilføjes Legale ejere: Nikolaj Nørbæk Holding ApS, CA Løvenfald Holding ApS, PLØ HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-09-25 fjernes Legale ejere: Nikolaj Nørbæk Holding ApS (offentliggjort 2023-09-30)
Den 2023-09-26 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Nørbæk Jensen (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-09-25 fjernes Reelle ejere: Nikolaj Nørbæk Jensen (offentliggjort 2023-09-30)
Den 2023-09-26 tilføjes Vedtægter: 2023-09-26 (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2023-06-29 tilføjes Navne: Sharely ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-28 fjernes Navne: Boligt ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Vedtægter: 2023-06-29 (offentliggjort 2023-09-30)
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-29 tilføjes Vedtægter: 2021-11-29 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2020-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-07-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2020-06-30 tilføjes Legale ejere: Nikolaj Nørbæk Holding ApS (offentliggjort 2023-09-30)
Den 2020-06-30 fjernes Legale ejere: Wonder Woman Holding IVS (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-06-29 fjernes Legale ejere: Nikolaj Nørbæk Holding ApS (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-06-30 fjernes Reelle ejere: Christina Jensen (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2020-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marstalsgade 4, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildevældsgade 66, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-03-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-30)
Den 2019-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-09-30)
Den 2019-03-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-13 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Nørbæk Jensen (offentliggjort 2023-09-30)
Den 2019-03-07 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Nørbæk Jensen, Christina Jensen (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-07 fjernes Reelle ejere: Nikolaj Nørbæk Jensen (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-13 tilføjes Vedtægter: 2019-03-13 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-03-07 tilføjes Vedtægter: 2019-03-07 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildevældsgade 66, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-03-07 tilføjes Direktion: Nikolaj Nørbæk Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive, udvikle og eje boligplatformen boligt.dk, herunder eje de tilhørende immaterielle rettigheder, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-07 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-07 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-07 tilføjes Legale ejere: Nikolaj Nørbæk Holding ApS, Wonder Woman Holding IVS (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-03-07 tilføjes Navne: Boligt ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2019-03-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-03-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-03-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-07 tilføjes Stiftere: Wonder Woman Holding IVS, Nikolaj Nørbæk Holding ApS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-07)