Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-16 tilføjes Direktion: Rasmus Dybvad (direktør) (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-16 tilføjes Legale ejere: Rasmus Dybvad (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-16 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Dybvad, Casper Dybvad, Finn Dybvad (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 fjernes Reelle ejere: Casper Dybvad, Finn Dybvad (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-16 tilføjes Vedtægter: 2020-06-16 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelbyvej 33, 7323 Give (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 tilføjes Direktion: Casper Dybvad (direktør) (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 tilføjes Formål: Virksomhedens Formål er at besidde og udleje ejendomme (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-06 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-03-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 tilføjes Kontaktoplysninger: dybvad@542.dk (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 tilføjes Legale ejere: F. DYBVAD HOLDING ApS, Casper Dybvad (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-03-06 tilføjes Navne: Dybvad Ejendomme ApS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 tilføjes Reelle ejere: Casper Dybvad, Finn Dybvad (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-03-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 tilføjes Stiftere: F. DYBVAD HOLDING ApS, Casper Dybvad (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 tilføjes Vedtægter: 2019-03-06 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-07)