Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Direktion | Dekret | Formål | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2021-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Dankvart Dreyers Vej 6, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-01 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-03-15 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-03-15 fjernes Legale ejere: Ea Rye Rønnehøj (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-03-15 fjernes Navne: Fyns Malerforretning IVS (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-03-15 fjernes Reelle ejere: Ea Rye Rønnehøj (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-03-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-03-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-03-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-03-15 fjernes Stiftere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-03-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-02-17 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2020-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-11)
Den 2020-10-08 fjernes Direktion: Ea Rye Rønnehøj (direktør) (offentliggjort 2020-10-11)
Den 2020-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dankvart Dreyers Vej 6, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2020-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Dankvart Dreyers Vej 6, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-10 Statstidende Dekret
Den 2019-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dankvart Dreyers Vej 6, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2019-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lottrups Gård 9, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive malervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2019-10-04 tilføjes Direktion: Ea Rye Rønnehøj (direktør) (offentliggjort 2020-10-11)
Den 2019-10-04 fjernes Direktion: Johnny Hast Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-04 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2019-10-03 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-04 tilføjes Legale ejere: Ea Rye Rønnehøj (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2019-10-04 fjernes Legale ejere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-04 tilføjes Navne: Fyns Malerforretning IVS (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2019-10-03 fjernes Navne: ASD 144 IVS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-04 tilføjes Reelle ejere: Ea Rye Rønnehøj (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2019-10-04 fjernes Reelle ejere: Johnny Hast Hansen (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-04 tilføjes Vedtægter: 2019-10-04 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2019-03-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2019-03-22 tilføjes Reelle ejere: Johnny Hast Hansen (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-03-22 fjernes Reelle ejere: Lia Salehar (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-01 tilføjes Reelle ejere: Lia Salehar (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lottrups Gård 9, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-03-01 tilføjes Direktion: Johnny Hast Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og industri samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-01 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2019-03-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-03-01 tilføjes Navne: ASD 144 IVS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2019-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2019-03-01 tilføjes Stiftere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2019-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-10-11)
Den 2019-03-01 tilføjes Vedtægter: 2019-03-01 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-11)