Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Binavne |
Den 1992-06-30 fjernes Navne: CERTUS DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 11, 1358 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-19 fjernes Omlægningsperiode slut: 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-19 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-19 fjernes Revisor: ÖHRLINGS REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-19 fjernes Bestyrelse: Bjørn Urban Syren (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-19 fjernes Direktion: Sten Rumler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved international handel og som konsulent vedrørende eksportfinansiering og anden i forbindelse hermed stående virksomhed såvel som erhvervelse og drift af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-28 tilføjes Vedtægter: 1989-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-04 tilføjes Navne: CERTUS DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-03 fjernes Navne: HANDELS- OG FABRIKATIONSSELSKABET DKL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-03 fjernes Binavne: LUSTGÅRDEN DESIGN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 11, 1358 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-03-02 tilføjes Bestyrelse: Bjørn Urban Syren (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-03-02 tilføjes Binavne: LUSTGÅRDEN DESIGN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-03-02 tilføjes Direktion: Sten Rumler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-03-02 tilføjes Navne: HANDELS- OG FABRIKATIONSSELSKABET DKL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-03-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-03-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-03-02 tilføjes Revisor: ÖHRLINGS REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)