Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongeåvej 76, 6650 Brørup (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongeåvej 76, 6650 Brørup (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongeåvej 76, 6650 Brørup (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongeåvej 76, 6650 Brørup (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongeåvej 76, 6650 Brørup (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-02-19 tilføjes Direktion: Morten Huusmann Olesen (direktør) (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed samt hermed beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-19 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Legale ejere: Morten Huusmann Olesen (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Navne: Vognmand Morten H. Nielsen ApS (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Reelle ejere: Morten Huusmann Olesen (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Stiftere: Morten Huusmann Olesen (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Vedtægter: 2019-02-19 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-20)