Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | xbrl | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blytækkerporten 66, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødager Alle 51, 2610 Rødovre (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for IT-Branchen og primært med henblik på udvikling af software håndtering af timeregistrering og vagtplanlægning samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 tilføjes Legale ejere: OYA Co-operations Holding ApS (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 fjernes Legale ejere: Yalcin Holding Aps (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-14 fjernes Legale ejere: OYA Co-operations Holding ApS (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 tilføjes Navne: TjekDag ApS (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-14 fjernes Navne: EasyLøn ApS (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 tilføjes Reelle ejere: Bektas Coban (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 fjernes Reelle ejere: Ersan Yalcin (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-14 fjernes Reelle ejere: Bektas Coban (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 tilføjes Vedtægter: 2024-05-15 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-01-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødager Alle 51, 2610 Rødovre (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2022-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 113, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsvirksomhed ved levering af løn- og personaleadministrative ydelser og rådgivning inden for disse områder samt anden virksomhed, der står i forbindelse med formålet. (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2022-12-02 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-12-01 fjernes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-12-02 tilføjes Navne: EasyLøn ApS (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2022-12-01 fjernes Navne: EBH Payments ApS (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-12-02 tilføjes Vedtægter: 2022-12-02 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2022-02-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 113, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2020-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 72, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 tilføjes Legale ejere: OYA Co-operations Holding ApS, Yalcin Holding Aps (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2020-04-19 fjernes Legale ejere: OYA Co-operations Holding ApS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 tilføjes Navne: EBH Payments ApS (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2020-04-19 fjernes Navne: Global Money Transfer ApS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 tilføjes Reelle ejere: Bektas Coban, Ersan Yalcin (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2020-04-19 fjernes Reelle ejere: Bektas Coban (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 tilføjes Vedtægter: 2020-04-20 (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2019-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 72, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-02-16 tilføjes Direktion: Bektas Coban (direktør) (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med pengeoverførsel til udlandet. (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2019-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-16 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-16 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2019-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-16 tilføjes Legale ejere: OYA Co-operations Holding ApS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-02-16 tilføjes Navne: Global Money Transfer ApS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-02-16 tilføjes Reelle ejere: Bektas Coban (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-02-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-16 tilføjes Stiftere: OYA Co-operations Holding ApS (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-16 tilføjes Vedtægter: 2019-02-16 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-18)