Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Revisor | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 50, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 19, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Hjemmeside: Ocean7projects.com (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Kontaktoplysninger: Finance@Ocean7projects.com (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2019-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OCEAN7 CHARTERING ApS. (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OCEAN7 PROJECTS ApS. (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ocean7 Management ApS. (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Moxie Brokerage ApS. (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2020-10-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ocean7 Heavy Lifts ApS. (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2021-05-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ocean7 Trucking ApS. (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-12-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ocean7 Properties ApS. (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 tilføjes Legale ejere: S.N.P. HOLDING ApS, Nordby Partners ApS (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-06-01 tilføjes Reelle ejere: Stefan Nordby Petersen (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-05-31 fjernes Legale ejere: S.N.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-05-31 fjernes Reelle ejere: Stefan Nordby Petersen (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-31 tilføjes Vedtægter: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-01-25 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-01-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 19, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2019-01-21 tilføjes Bestyrelse: Jesper Christian Henriksen (næstformand) (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Direktion: Jesper Christian Henriksen (direktør) (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele, drive administration og investering samt hermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-21 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Legale ejere: S.N.P. HOLDING ApS, TONKIN HOLDING ApS, Djabba Holding ApS (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2019-01-21 tilføjes Navne: Ocean7 Holdings ApS (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Reelle ejere: Stefan Nordby Petersen (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2019-01-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Stiftere: S.N.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Vedtægter: 2019-01-21 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-23)