Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sellerup Strandvej 62, 7080 Børkop (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2022-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Røjlemosevej 115, 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2022-01-02 tilføjes Kontaktoplysninger: torbensfrandsen8@gmail.com (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2022-01-01 fjernes Kontaktoplysninger: t.frandsen@stribnet.dk (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2019-02-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Frandsen Invest Holding ApS. (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-11 tilføjes Legale ejere: Anna Maria Boie Stærkær Frandsen (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-03-11 fjernes Legale ejere: Torben Stærkær Frandsen (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-03-11 tilføjes Reelle ejere: Anna Maria Boie Stærkær Frandsen (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-03-11 fjernes Reelle ejere: Torben Stærkær Frandsen (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røjlemosevej 115, 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2019-01-14 tilføjes Direktion: Torben Stærkær Frandsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er investering og handel og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-14 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-14 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-14 tilføjes Kontaktoplysninger: t.frandsen@stribnet.dk (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2019-01-14 tilføjes Legale ejere: Torben Stærkær Frandsen (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-01-14 tilføjes Navne: AMBSF ApS (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-14 tilføjes Reelle ejere: Torben Stærkær Frandsen (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-14 tilføjes Stiftere: Torben Stærkær Frandsen (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-14 tilføjes Vedtægter: 2019-01-14 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-18)