Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Frederiksen Entreprise18 ApS. (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregningevej 27, 4892 Kettinge (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nakskovvej 244, 4900 Nakskov (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Kontaktoplysninger: j-f1@hotmail.dk (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nakskovvej 244, 4900 Nakskov (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-01-03 tilføjes Direktion: Jens Jørgen Frederiksen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-03 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Legale ejere: Jens Jørgen Frederiksen (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Navne: FE18 Holding ApS (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Reelle ejere: Jens Jørgen Frederiksen (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Stiftere: Jens Jørgen Frederiksen (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Vedtægter: 2019-01-03 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-04)