Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Formål | ||||
Hovedbranche | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Bibranche | Binavne | xbrl | Kapital | ||||
Virksomhedsform | Revision fravalgt | Revisor | Regnskabs år | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Stiftere |
Den 2024-05-25 Statstidende Dekret
Den 2024-03-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og drive investeringsvirksomhed samt anden hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-25 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-01-24 fjernes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-25 tilføjes Navne: Vequna Denmark Holding ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-24 fjernes Navne: Vequna Denmark ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-25 tilføjes Vedtægter: 2024-01-25 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-25 fjernes Direktion: Dorthe Rudgaard Nyrup (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-24 fjernes Bibranche: Serviceydelser i forbindelse med husdyravl (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-01-24 fjernes Binavne: Natural Equine Care Denmark ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-15 tilføjes Binavne: Natural Equine Care Denmark ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Navne: Vequna Denmark ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2021-10-12 fjernes Navne: Natural Equine Care Denmark IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Vedtægter: 2021-10-13 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2021-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2020-12-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2020-12-08 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2020-12-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-03-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-03-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-03-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-03-23 tilføjes Vedtægter: 2020-03-23 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Dorthe Rudgaard Nyrup (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2019-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: necdk.info@gmail.com (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Dorthe Rudgaard Nyrup (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2019-01-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2018-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2018-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2018-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2018-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2018-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølundsvej 7, 8370 Hadsten (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-12-27 tilføjes Bibranche: Serviceydelser i forbindelse med husdyravl (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2018-12-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udbrede kendskabet til Natural Horse Care samt at sælge ydelser i relation hertil. (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2018-12-27 tilføjes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2018-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-12-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-12-27 tilføjes Navne: Natural Equine Care Denmark IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-12-27 tilføjes Reelle ejere: Dorthe Rudgaard Nyrup (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-12-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2018-12-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2018-12-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2018-12-27 tilføjes Stiftere: Dorthe Rudgaard Nyrup (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-12-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2018-12-27 tilføjes Vedtægter: 2018-12-27 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2018-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)