Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Gamst Fevre | 23.11.2022 | direktør |
Benny Møller | 03.09.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steffen Kjeld Thomsen | 18.12.2018 | 03.09.2019 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Mikkelsen | 22.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Fanny Konstance Grusd | 21.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Nina Fisker Olesen | 23.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Kjeld Thomsen | 23.11.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne Cecilie Lysbo | 23.03.2023 | 21.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carsten With Thygesen | 23.11.2022 | 22.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Fanny Konstance Grusd | 23.11.2022 | 23.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Taarn Pedersen | 07.02.2019 | 23.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bo Boulund Knudsen | 07.02.2019 | 23.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Carsten With Thygesen | 07.02.2019 | 22.11.2022 | formand |
Anders Johan Seger | 07.02.2019 | 14.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Kjeld Thomsen | 18.12.2018 | 22.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Sjørslev Frandsen | 18.12.2018 | 14.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anders Johan Seger | 18.12.2018 | 06.02.2019 | formand |